25.02.1943 - 09.05.1945
5-а гвардійська танкова армія сформована 25 лютого 1943 року на підставі директиви Генерального штабу від 10 лютого 1943 року в резерві Ставки ВГК. До неї увійшли 3-й гвардійський і 29-й танкові корпуси, 5-й гвардійський механізований корпус, 994-й легкобомбардіровочний авіаційний полк, артилерійські, інші з'єднання і частини.
6 квітня армія увійшла до складу Резервного фронту (з 15 квітня - Степового ВО). Перебуваючи в районі зосередження на південний захід від м Старий Оскол, 9 липня була передана Воронезькому фронту.
В оборонний період Курської битви війська армії, посилені 2-м гвардійським танковим і 2-м танковим корпусами, в зустрічному танковому бою в районі Прохорівки зупинили просування ударного угруповання противника і завдали їй значної шкоди.
В ході Белгородско-Харківської стратегічної операції, діючи в складі Воронезького (з 9 серпня - Степового) фронту, армія завдала у взаємодії з військами інших армій поразку сильної угруповання противника і просунулася на глибину 120 км.
10 вересня 1943 армія була виведена в резерв Ставки ВГК, 7 жовтня - включена в Степовий (з 20 жовтня - 2-й Український) фронт, у складі якого в жовтні - грудні вела бої з розширення плацдарму на річці Дніпро на південний схід від м Кременчук.
У першій половині січня 1944 армія взяла участь в Кіровоградській, з 24 січня по 17 лютого в Корсунь-Шевченківської та з 5 березня по 17 квітня Умансько-Ботошанської наступальних операціях.
23 червня 1944 роки після нетривалого перебування в резерві Ставки ВГК армія була включена в 3-й Білоруський фронт, у складі якого брала участь в Білоруської стратегічної операції. Введені в бій 25 червня в смузі настання 5-ї армії з'єднання і частини армії розгромили в районі м Крупки висувалася назустріч посилену 5-ту танкову дивізію противника і вийшли до річки Березина північ і на південь Борисова.
Після звільнення Борисова (1 липня) армія розвивала наступ в напрямку Мінськ, Вільнюс.
З 26 липня з'єднання і частини армії вели наступальні бої з метою завершення звільнення території Литовської РСР і виходу до кордонів Східної Пруссії.
17 серпня 1944 армія була передана 1-му Прибалтійському фронту , З 5 по 22 жовтня брала участь в Мемельской наступальної операції.
З 8 січня 1945 року в складі 2-го Білоруського фронту. З 14 по 26 січня в Млавско-Ельбінгской наступальної операції. Війська армії, введені в прорив 17 січня в смузі 48-ї армії, під кінець дня досягли Млавского укріпленого району, до ранку 19 січня розгромили обороняв його гарнізон і, розвиваючи наступ в напрямку на Ельбінг, 25 січня вийшли до затоки Фрішес-Хафф (Вислинский ), перерізавши основні комунікації групи армій «Центр».
З 9 лютого 1945 року в складі 3-го Білоруського фронту, брала участь у відбитті контрударів противника, який намагався відкинути радянські війська від узбережжя Балтійського моря і відновити свої сухопутні комунікації.
З 28 лютого 1945 року в складі 2-го Білоруського фронту, разом з доданим 98-м стрілецьким корпусом і 1-ої польської танковою бригадою, вела бої з ліквідації залишків німецьких військ в районі гирла р. Вісла, де і зустріла День Перемоги.
З 9 липня 1945 року польове управління 3-го Білоруського фронту було звернуто на формування управління Барановичського військового округу, армія була перейменована в 5-ту механізовану армію і виведена на територію Білоруської РСР, штаб в м Бобруйську.
командувачі:
- генерал-лейтенант т / в Ротмістрів Павло Олексійович з 22 лютого 1943 по 8 серпня 1944
- генерал-лейтенант т / в Соломатін Михайло Дмитрович з 8 серпня по 18 серпня 1944
- генерал-полковник т / в Вольський Василь Тимофійович з 18 серпня 1944 по 16 березня 1945
- генерал-майор т / в Синенко Максим Денисович з 16 березня 1945 по 9 травня 1945
Член Військової ради:
- генерал-майор т / в Гришин Петро Григорович з 20 квітня 1943 по 31 липня 1945
- полковник Захаренко Ілля Федорович з 13 травня 1943 по 22 липня 1943
- полковник Сиромолотний Ілля Костянтинович з 22 липня 1943 по 9 травня 1945
склад:
- 4-й окремий Корсунський полк зв'язку
- 83-й армійський ремонтно-відновлювальний батальйон
- 117-й окремий ремонтно-відновлювальний батальйон
- 142-й окремий автотранспортний батальйон
- 144-й окремий автотранспортний батальйон
- 281-й окремий автотранспортний Віленський батальйон
- 20-я окрема штабна авторота
- 36-я евакуаційна тракторна рота
- 232-й головний польовий евакуаційний пункт
- 2623-й армійський госпіталь легко поранення
- 82-я окрема рота медичного посилення
- 1127-я окрема кабельно-Шестова рота
- 30-я станція постачання
- 58-а армійська база
- Тисяча п'ятсот двадцять вісім-ї польової армійський інтендантський склад
- 2566-й польовий армійський продовольчий склад
- редакція газети «Вперед За Батьківщину»
Склад армії з вересня по грудень 1944 року
в складі 1-го Прибалтійського фронту:
Всього: 41
Офіцерський склад:
- гв. інженер-полковник Галкін Федір Іванович, заст. по технічній частині
- ст. лейтенант Горохів Аркадій Миколайович, військовий диспетчер управління військового коменданта 30-й СС 1918 р.н.
- ст. лейтенант Горяков Геннадій Олександрович, військовий диспетчер управління військового коменданта 30-й СС 1923 р.н
- генерал-майор т / в Заєв Дмитро Іванович, 1-й заступник командувача
- гв. капітан а / т / с Зарубін Михайло Васильович, пом. начальника 58-ї АБ 1917 р.н.
- генерал-майор т / в Калиниченко Петро Іванович, начальник штабу 30.12.1904 - 19.11.1986
- гв. майор і / с Карпов Олександр Петрович, ст. інспектор фінансового відділу 1904 р.н.
- полковник Костильов Олександр Михайлович, начальник політичного відділу
- ст. лейтенант Світлицький Володимир Андрійович, військовий диспетчер управління військового коменданта 30-й СС 1919 р.н.
- капітан Курдюмов Сергій Федорович, командир ремонтної роти 83-го АРВБ 1913 р.н.
- генерал-майор т / в Сидорович Георгій Степанович, начальник штабу 21.11.1903 - 06.05.1985
- гв. полковник Федоров Олексій Федорович, начальник оперативного відділу штабу 1908 р.н.
- ст. лейтенант Юров Михайло Спиридонович, начальник відділення зберігання 2566-го Папс 1912 г.р.
Рядовий склад:
- єфрейтор Андрєєв Микита Герасимович, слюсар-монтажник 83-го АРВБ 1907 р.н.
- старшина Богинський Леонід Павлович, начальник продовольчого постачання 142-го ОАТБ 1905 р.н.
- червоноармієць Боровик Павло Павлович, учень-електрик ремонтного взводу 142-го ОАТБ 1 929 р.н.
- мл. сержант Вакула Федір Трохимович, комірник паливно-мастильних матеріалів 142-го ОАТБ 1914 р.н.
- єфрейтор Дудченко Семен Кузьмич, токар 83-го АРВБ 1907 р.н.
- червоноармієць Ємельянов Петро Петрович, токар 83-го АРВБ 1914 р.н.
- гв. червоноармієць Іванов Семен Іванович, аккумуляторщик ремонтного взводу 142-го ОАТБ 1913 р.н.
- сержант Козельський Іван Григорович, командир відділення 281-го ОАТБ 1912 г.р.
- червоноармієць Кудряшов Борис Григорович, шофер-електрик 83-го АРВБ 1 905 р.н.
- ст. сержант Кузьмін Михайло Гаврилович, пом. командира взводу 281-го ОАТБ 1914 р.н.
- сержант Лапшов Василь Никонорович, шофер 142-го ОАТБ 1912 г.р.
- мл. сержант Логвиненко Іван Іванович, ст. електромонтер 117-й ОРВБ 1920 р.н.
- єфрейтор Макаренко Микола Михайлович, посильний радіо-експедиції 4-го ОПВ 1925 р.н.
- червоноармієць Макєєв Євген Петрович, зварювальник ремонтного взводу 142-го ОАТБ 1 925 р.н.
- єфрейтор Маяцький Григорій Дорофійович, слюсар-монтажник 83-го АРВБ 1913 р.н.
- сержант Миронов Олександр Васильович, командир відділення 1127-й ОКШР 1919 р.н.
- єфрейтор Огер Іван Петрович, ст. писар 1528-го ПАІС 1906 р.н.
- єфрейтор Перцев Григорій Іванович, коваль-Ресорник 83-го АРВБ 1914 р.н.
- ст. сержант Рассказов Олександр Петрович, шофер 281-го ОАТБ 1 908 р.н.
- червоноармієць Саламатін Василь Антонович, електрогазозварник 83-го АРВБ 1911 р.н.
- єфрейтор Салько Феодосій Іванович, слюсар-монтажник 83-го АРВБ 1907 р.н.
- червоноармієць Скубко Микола Прохорович, тракторист 36-я ЕТР 1913 р.н.
- червоноармієць Смирнов Іван Ілліч, посильний телеграфної експедиції 4-го ОПВ 1 925 р.н.
- єфрейтор Харченко Петро Степанович, рахівник +1528-го ПАІС 1 897 р.н.
- ст. сержант Хуторний Никон Прокопович, шофер 142-го ОАТБ 1909 р.н.
- червоноармієць Черненко Кузьма Іванович, завідувач сховищем обозно-господарського відділення 1528-го ПАІС 1904 р.н.
- мл. сержант Шалигін Георгій Григорович, слюсар-монтажник ремонтного взводу 142-го ОАТБ 1911 р.н.
* * *
Якщо у Вашому сімейному архіві збереглися фотографії Вашого родича і Ви надішлете його біографію - це дасть нам можливість увічнити пам'ять про воїна, учасника бойових дій Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 років, на території Латвійській Республіці.
Подвиг, який солдати здійснювали при обороні і звільнення Латвійської Республіки привів до Нашої Перемозі, і пам'ять про людей, які віддавали за це своє життя, не буде забута.
Якщо у Вас є інформація про події Другої Світової війни на території Латвійській Республіці та у Вас є бажання поділитися цим матеріалом з творцями веб-ресурсу, можете її надсилати на [email protected] .
джерело:
Портал «Пам'ять народу» // Міністерство оборони Російської Федерації
Танковий фронт // 5-а гвардійська танкова армія